Sigrid Bjerregaard Graversen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2023 (1 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gravers og Hanne Graversen Holding II ApS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -5' DKK TrippelEss Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 50' DKK TrippelEss Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 5' DKK TrippelEss Holding ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af TrippelEss Holding ApS (1 år 1 måned) |
Seed: 1594649278
Karrieren som erhvervsperson startede i 2023 i Gravers og Hanne Graversen Holding II ApS i rollen som Ejer. Sigrid Bjerregaard Graversen købte en del af virksomheden d. 1. juni 2023 og fik dermed en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Sigrid af: Per Bjerregaard Graversen, Hanna Bjerregaard Graversen, Kira Øland Graversen og 3 andre personer. Hvervet som Ejer bestred Sigrid i 2 måneder, før fratrædelsen d. 8. august 2023.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 8. august 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TrippelEss Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS
Via TrippelEss Holding ApS -
INWET HOLDING ApS
Via GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS -
VETPHARM LØGSTØR ApS
Via INWET HOLDING ApS
Tidslinje (3)
-
Gravers og Hanne Graversen Holding II ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 08.08.2023
Registreringsdato: 08.08.2023 -
TrippelEss Holding ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.08.2023
Registreringsdato: 08.08.2023 -
Gravers og Hanne Graversen Holding II ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023
Blå bog (fortsat)
Sigrid har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.08.2023 - 14.08.2023
Ejer
08.08.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
01.06.2023 - 08.08.2023
Ejerandel: 10-14.99%
Sigrid Bjerregaard Graversen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TrippelEss Holding ApS (33,33% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 50' DKK. Gennem holdingselskabet TrippelEss Holding ApS har Sigrid derfor også andele i GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Sigrid Bjerregaard Graversen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor TrippelEss Holding ApS kunne fremvise et underskud på 5' DKK.