Alexander Diepold
Erhvervsaktiv siden: | 20. jul. 2023 (1 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | valantic DK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 24.066' DKK INSPARI A/S (2022) |
Største underskud: | -7.744' DKK INSPARI BE HOLDING APS (2023) |
Største egenkapital: | 283.535' DKK Inspari HoldCo ApS (2023) |
Største gæld: | 286.130' DKK valantic DK ApS (2023) |
Flest årsværk: | 149 årsværk hos INSPARI A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af valantic DK ApS (1 år 2 måneder) |
Seed: 578682405
Det hele startede for alvor en dag i 2023 ved valantic DK ApS med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør har Alexander Diepold nu bestreddet i 1 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 4.282' DKK.
Direktørposter (2)
-
valantic DK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.07.2023 -
Inspari HoldCo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.07.2023
Bestyrelsesposter (5)
-
INSPARI A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.08.2023 -
INSPARI FINANS APS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.08.2023 -
INSPARI BE HOLDING APS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.08.2023 -
valantic DK ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.07.2023 -
Inspari HoldCo ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.07.2023
Tidslinje (9)
-
Ambiant Group ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
Ambiant Group ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2023
Registreringsdato: 29.08.2023 -
INSPARI BE HOLDING APS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2023
Registreringsdato: 29.08.2023
Blå bog (fortsat)
Alexander har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
26.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
20.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Alexander Diepold har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved INSPARI A/S der præsenterede et overskud på 9.994' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved INSPARI BE HOLDING APS der præsenterede et underskud på 7.744' DKK.
Alexander har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 2 måneder fra 2023 til i dag hos valantic DK ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 9.994' DKK (INSPARI A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.744' DKK (INSPARI BE HOLDING APS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 283.535' DKK (Inspari HoldCo ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -932' DKK (Ambiant Group ApS).