Helena Miver Håkansson
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 2023 (10 måneder) |
Karrieren startede hos: | LeDap Holding ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 589' DKK PadelBase ApS (2022) |
Største underskud: | -160.959' DKK LeDap Holding ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 728' DKK PadelBase ApS (2023) |
Største gæld: | 151.173' DKK LeDap Holding ApS (2023) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos LeDap Holding ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PadelBase ApS (10 måneder) |
Seed: 1877052297
Karrieren som erhvervsperson startede i 2023 i LeDap Holding ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Helena Miver Håkansson i 2 måneder, før fratrædelsen d. 28. januar 2024.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 97.906' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
PadelBase ApS
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 15.11.2023
Tidslinje (3)
-
LeDap Holding ApS (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.01.2024
Registreringsdato: 28.01.2024 -
LeDap Holding ApS (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.11.2023
Registreringsdato: 15.11.2023 -
PadelBase ApS (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.11.2023
Registreringsdato: 15.11.2023
Blå bog (fortsat)
Helena har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.11.2023 - 28.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Helena Miver Håkansson har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i PadelBase ApS der præsenterede et overskud på 520' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i LeDap Holding ApS der præsenterede et underskud på 97.906' DKK.
Helena har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 måneder fra 2023 til i dag hos PadelBase ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 520' DKK (PadelBase ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 97.906' DKK (LeDap Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 728' DKK (PadelBase ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -101.022' DKK (LeDap Holding ApS).