Fernando Da Costa Roland
Erhvervsaktiv: | 19. jan. 2024 - 9. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | Svanehøj Group A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 113.642' DKK Svanehøj Group A/S (2023) |
Største underskud: | -7.858' DKK Svanehøj Group A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 570.662' DKK Svanehøj Group A/S (2023) |
Største gæld: | 249.228' DKK Svanehøj Group A/S (2020) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Svanehøj Group A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Svanehøj Group A/S (7 måneder) |
Seed: 1059650417
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Fernando Da Costa Roland. Sidst Fernando var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2024 hos Svanehøj Group A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Fernando Da Costa Roland i 7 måneder, før stoppet d. 9. september 2024.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle hovedsæders virksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 113.642' DKK.
Tidslinje (2)
-
Svanehøj Group A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.09.2024
Registreringsdato: 09.09.2024 -
Svanehøj Group A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.01.2024
Registreringsdato: 19.01.2024