Holger Enevold Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 2024 (5 måneder) |
Karrieren startede hos: | MORTEN H. JENSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.795' DKK MORTEN H. JENSEN A/S (2019) |
Største underskud: | -2.169' DKK MORTEN H. JENSEN A/S (2018) |
Største egenkapital: | 6.091' DKK MORTEN H. JENSEN A/S (2017) |
Største gæld: | 5.120' DKK MORTEN H. JENSEN A/S (2014) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos MORTEN H. JENSEN A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MORTEN H. JENSEN A/S (4 måneder) |
Seed: 1477761205
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2024 hos MORTEN H. JENSEN A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Holger Enevold Jensen i 4 måneder, inden stoppet den 19. august 2024.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen forberedende byggepladsarbejder. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 1.101' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
MORTEN H. JENSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.08.2024 Ny
Tidslinje (3)
-
MORTEN H. JENSEN A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2024
Registreringsdato: 27.08.2024 -
MORTEN H. JENSEN A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
MORTEN H. JENSEN A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.04.2024
Registreringsdato: 15.04.2024
Blå bog (fortsat)
Holger har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 måneder fra 2024 til 2024 hos MORTEN H. JENSEN A/S.