Hans Egon Rasmussen
Karrieren startede hos: | UNISYS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 26.176' DKK DANELEC ELECTRONICS A/S (2020-21) |
Største underskud: | -16.295' DKK K/S MOTALA II (2015) |
Største egenkapital: | 75.934' DKK DANELEC ELECTRONICS A/S (2022-23) |
Største gæld: | 153.050' DKK DANELEC ELECTRONICS A/S (2021-22) |
Seed: 93921322
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor for nu meget længe siden i UNISYS A/S (tidligere SPERRY A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Hans Egon Rasmussen i 19 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 1. februar 1988.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med computere, ydre enheder og software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 kunne vise et overskud på 6.889' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 29. maj 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RCI Ras Consult International
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S SKINDERGADE 32/FIOLSTRÆDE 2. KØBENHAVN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.03.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (50)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET BERLIN I ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 02.04.2024
Registreringsdato: 02.04.2024 -
K/S BERLIN I
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2023
Registreringsdato: 13.12.2023 -
K/S BERLIN I (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 23.10.2023
Registreringsdato: 23.10.2023
Blå bog (fortsat)
Hans har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 55 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
19.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
30.11.2004 - 02.04.2024
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
30.11.2004 - 23.10.2023
Bestyrelsesmedlem
17.05.2010 - 13.12.2023
Ejerandel: 15-19.99% -
Bestyrelsesmedlem
23.10.2015 - 20.11.2018
Bestyrelsesmedlem
21.11.2018 - 07.07.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Hans Egon Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i DANELEC ELECTRONICS A/S der præsenterede et overskud på 25.943' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i K/S MOTALA II der præsenterede et underskud på 16.295' DKK.
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 22 år 11 måneder fra 1975 til 1998 hos SPERRY MARINE A/S.
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Flemming Haugaard Kristensen.