Dorit Brink Clausen
Erhvervsaktiv siden: | 13. jan. 2005 (19 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | TNF INEXA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 371.326' DKK DTU Science Park a/s (2022) |
Største underskud: | -110.393' DKK DTU Science Park a/s (2023) |
Største egenkapital: | 1.045.201' DKK KING Holdco ApS (Nu: Karnov Group Holdco DK ApS) (2022) |
Største gæld: | 1.475.701' DKK DTU Science Park a/s (2019) |
Flest årsværk: | 139 årsværk hos KARNOV GROUP DENMARK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af v/ Dora Brink Clausen (8 år 10 måneder) |
Seed: 677273788
Karrieren som erhvervsleder startede i 2005 hos TNF INEXA A/S (tidligere INEXA HOLDING A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Dorit Brink Clausen i 1 år 3 måneder, før stoppet d. 20. april 2006.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 2. september 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Brink Clausen ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
WTaH Invest ApS
Via Brink Clausen ApS -
We Train at Home ApS
Via WTaH Invest ApS -
YOGO Invest ApS
Via Brink Clausen ApS -
YOGO.DK ApS
Via YOGO Invest ApS
Direktørposter (2)
-
YOGO Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2023 -
Brink Clausen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2020
Bestyrelsesposter (4)
-
YOGO Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2023 -
DTU Science Park a/s
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.03.2024 -
WTaH Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.12.2022 -
360.dk A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.06.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (37)
-
WTaH Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.08.2024
Registreringsdato: 14.08.2024 -
DTU Science Park a/s
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.03.2024
Registreringsdato: 18.03.2024 -
360.dk A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.06.2023
Registreringsdato: 08.06.2023
Blå bog (fortsat)
Dorit har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer
30.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Brink Clausen ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
08.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
02.12.2022 - 14.08.2024
Bestyrelsesmedlem og Ejer
02.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Brink Clausen ApS
Dorit Brink Clausen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Brink Clausen ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 87' DKK. Gennem holdingselskabet Brink Clausen ApS har Dorit derfor også andele i WTaH Invest ApS (10-14.99%) samt YOGO Invest ApS (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Dorit Brink Clausen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Dorit Brink Clausen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos KARNOV GROUP DENMARK A/S der præsenterede et overskud på 107.966' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos KARNOV GROUP HOLDING DENMARK A/S der præsenterede et underskud på 25.605' DKK.
Dorit har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 8 måneder fra 2017 til 2022 hos DIB Viden A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 56.682' DKK (KARNOV GROUP DENMARK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 110.393' DKK (DTU Science Park a/s).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.019.389' DKK (KING Holdco ApS (Nu: Karnov Group Holdco DK ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 87' DKK (Brink Clausen ApS).
En af de forbindelser som går igen i Dorit' netværk er Lars Brink Clausen.