Jakob Blicher Ravnsbo
Erhvervsaktiv siden: | 18. jun. 2003 (21 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | INSTALLATIONSGRUPPEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 196.900' DKK KLIMAINVEST A/S (Nu: COPENHAGEN CAPITAL A/S) (2021) |
Største underskud: | -99.956' DKK KLIMAINVEST A/S (Nu: COPENHAGEN CAPITAL A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 543.863' DKK KLIMAINVEST A/S (Nu: COPENHAGEN CAPITAL A/S) (2023) |
Største gæld: | 350.813' DKK HENNINGSEN PRODUCTION A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 422 årsværk hos EUM HOLDING ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af INTERNATIONAL TECHNIQUE. KOLDING A/S (16 år 11 måneder) |
Seed: 615728163
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2003 i INSTALLATIONSGRUPPEN A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jakob Blicher Ravnsbo i 6 måneder, inden stoppet d. 7. januar 2004.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor opførelse af bygninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015-16 kunne fremvise et overskud på 3.790' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 18. april 2017.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ANDERSEN PARTNERS KOMPLEMENTARSELSKAB ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Sletteskovvej 75/jakob Ravnsbo
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ANDERSEN PARTNERS ADVOKATPARTNERSELSKAB
Via ANDERSEN PARTNERS KOMPLEMENTARSELSKAB ApS
Direktørposter (1)
-
ANDERSEN PARTNERS ADVOKATPARTNERSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2016
Bestyrelsesposter (14)
-
Bindeballe Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.10.2015 -
BEIRHOLMS VÆVERIER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.10.2015 -
BLICHFELD EJENDOMME A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.03.2017 -
ROLF SCHMIDT INDUSTRIPLAST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2016 -
FAMILIEFORENINGEN EBBA OG KAI BLICHERS EFTERKOMMERE
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.09.2015 -
INTERNATIONAL TECHNIQUE. KOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.10.2007 -
WEIMAR NICOLAISEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.04.2017 -
CREADORE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.10.2015 -
ANDERSEN PARTNERS ADVOKATPARTNERSELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.10.2012 -
BLICHFELD Power & Measurements A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2017 -
World Cup Komplementar ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.06.2017 -
World Cup Herning P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.06.2017 -
Beirholm Group A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.09.2019 -
Ejendomsselskabet Beirholms Væverier A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.03.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (106)
-
SBBGR Invest ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.01.2023
Registreringsdato: 03.01.2023 -
HH GRUPPEN MEDARBEJDER HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.11.2022
Registreringsdato: 10.11.2022 -
Komplementaranpartsselskabet Buen 11 (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 24.06.2022
Registreringsdato: 24.06.2022
Blå bog (fortsat)
Jakob har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jakob Blicher Ravnsbo har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i HENNINGSEN PRODUCTION A/S der præsenterede et overskud på 85.941' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i HENNINGSEN PRODUCTION A/S der præsenterede et underskud på 89.774' DKK.
Jakob har i alt siddet i bestyrelsen hos 48 forskellige selskaber (heraf 16 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 14 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 11 måneder fra 2007 til i dag hos INTERNATIONAL TECHNIQUE. KOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 52.712' DKK (BEIRHOLMS VÆVERIER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 99.956' DKK (KLIMAINVEST A/S (Nu: COPENHAGEN CAPITAL A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 543.863' DKK (KLIMAINVEST A/S (Nu: COPENHAGEN CAPITAL A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3' DKK (World Cup Komplementar ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Peter Beirholm.