Daniel Schou-Lund
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2011 (13 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SNAKE-DSL HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.599' DKK DSLU Holding ApS (2023-24) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 10.053' DKK DSLU Holding ApS (2023-24) |
Største gæld: | 6.619' DKK HVIDEVARER BORNHOLM ApS (Nu: DSLVASA ApS) (2014-15) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos HVIDEVARER BORNHOLM ApS (Nu: DSLVASA ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af DSLVASA ApS (13 år 3 måneder) |
Seed: 1640108350
Det startede i 2011 i SNAKE-DSL HOLDING ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Daniel Schou-Lund der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter bestred Daniel i 13 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 9. september 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2021-22 som viste et overskud på 838' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 9. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BornholmerGuns
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
DSLU Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DSLVASA ApS
Via DSLU Holding ApS
Direktørposter (2)
-
DSLVASA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2018 -
DSLU Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
SNAKE-DSL HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 09.09.2024
Registreringsdato: 09.09.2024 -
SNAKE-DSL HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.09.2024
Registreringsdato: 09.09.2024 -
DSLU Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2018
Registreringsdato: 01.03.2018
Blå bog (fortsat)
Daniel har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
20.01.2018 - Stadig aktiv
Direktør
01.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.06.2011 - Stadig aktiv
Direktør
01.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.06.2011 - 09.09.2024
Ejerandel: 100%
Daniel Schou-Lund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DSLU Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 10.053' DKK. Gennem holdingselskabet DSLU Holding ApS har Daniel derfor også andele i DSLVASA ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Daniel Schou-Lund, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor DSLU Holding ApS kunne fremvise et overskud på 2.599' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 2.599' DKK (DSLU Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 10.053' DKK (DSLU Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 4.864' DKK (HVIDEVARER BORNHOLM ApS (Nu: DSLVASA ApS)).