Mathilde Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2011 (13 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | S.K.A. A/S (Direktør) |
Største overskud: | 33.511' DKK DANA LIM A/S (2022-23) |
Største underskud: | -9.460' DKK TROELS JØRGENSEN A/S (2022) |
Største egenkapital: | 150.998' DKK KAJ HANSENS FOND (2022-23) |
Største gæld: | 302.016' DKK DANA LIM A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 232 årsværk hos SNEDKERMESTER ARNE PEDERSEN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Møller & co (10 år 3 måneder) |
Seed: 378408668
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2011 ved S.K.A. A/S (tidligere SKÆLSKØR ANLÆGSGARTNERE A/S) som Direktør. Rollen som Direktør havde Mathilde Møller i 8 måneder, før fratrædelsen den 24. februar 2012.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor landskabspleje. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 kunne fremvise et overskud på 20.351' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 25. februar 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Møller & co
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (2)
-
PER VEDEL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.05.2022 -
FPV Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.05.2022
Bestyrelsesposter (8)
-
H. NIELSEN & SØN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.04.2023 -
ANLÆGSGARTNERFIRMAET KIRKEGAARD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.08.2022 -
KAJ HANSENS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2022 -
DANA LIM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2022 -
TROELS JØRGENSEN EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.11.2022 -
TROELS JØRGENSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.11.2022 -
Sten Jensen Gruppen A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.04.2024 -
KENMAY ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.04.2024
Tidslinje (25)
-
SNEDKERMESTER ARNE PEDERSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024 -
KENMAY ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.04.2024
Registreringsdato: 09.04.2024 -
Sten Jensen Gruppen A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.04.2024
Registreringsdato: 09.04.2024
Blå bog (fortsat)
Mathilde har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Mathilde Møller har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved DANA LIM A/S der præsenterede et overskud på 33.511' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved TROELS JØRGENSEN A/S der præsenterede et underskud på 9.460' DKK.
Mathilde har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 1 måned fra 2015 til 2020 hos SPN HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 33.511' DKK (DANA LIM A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 414' DKK (SPN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 150.998' DKK (KAJ HANSENS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -188' DKK (FPV Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mathilde' netværk er Kristian Lind.