Christian Rincker Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2006 (18 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | PROJEKTUDVIKLINGSSELSKABET 2006 I ApS (Direktør) |
Største overskud: | 8.684' DKK DK ERHVERVSUDLEJNING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -7.805' DKK DK ERHVERVSUDLEJNING ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 29.212' DKK DK ERHVERVSUDLEJNING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 128.237' DKK DK ERHVERVSUDLEJNING ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 61 årsværk hos MALERFIRMA MICHAEL ROSENBERG ApS (Nu: Rosenberg Malerfirma A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af CP Ejendomme I/S (10 år 3 måneder) |
Seed: 1669542012
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2006 hos PROJEKTUDVIKLINGSSELSKABET 2006 I ApS i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Christian Rincker Petersen i 5 år 3 måneder, inden stoppet den 20. september 2011.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 2. januar 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
CP Ejendomme I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Emca Holding Horsens ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
DK ERHVERVSUDLEJNING ApS
Via Emca Holding Horsens ApS -
Lejebolig Horsens ApS
Via Emca Holding Horsens ApS
Direktørposter (2)
-
Lejebolig Horsens ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2016 -
Emca Holding Horsens ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2016
Bestyrelsesposter (2)
-
Rosenberg Malerfirma A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.12.2015 -
DK ERHVERVSUDLEJNING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.02.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (26)
-
Villas A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2024
Registreringsdato: 15.08.2024 -
DK ERHVERVSUDLEJNING ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.02.2023
Registreringsdato: 10.02.2023 -
DK ERHVERVSUDLEJNING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2023
Registreringsdato: 09.02.2023
Blå bog (fortsat)
Christian har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
26.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
28.03.2017 - 23.03.2022
Bestyrelsesmedlem
23.03.2022 - 15.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
20.12.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.01.2020 - 09.02.2023
Bestyrelsesmedlem
10.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27%
Christian Rincker Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Emca Holding Horsens ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -25' DKK. Gennem sit holdingselskab Emca Holding Horsens ApS har Christian dermed også andele i DK ERHVERVSUDLEJNING ApS (25-33.33%) samt Lejebolig Horsens ApS (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Christian Rincker Petersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor Villas A/S landede et overskud på 176' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Strået 22-24 ApS landede et underskud på 235' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Gert Ejvin Petersen.