Lars Stender-Rechter
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 2012 (12 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | VENZO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 31.826' DKK VNZ Holding A/S (2023) |
Største underskud: | -7.825' DKK AEON AECORN A/S (Nu: MHJ Invest ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 43.977' DKK VNZ Holding A/S (2023) |
Største gæld: | 66.668' DKK VNZ Holding A/S (2023) |
Flest årsværk: | 191 årsværk hos VNZ Holding A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af LRE HOLDING ApS (11 år 11 måneder) |
Seed: 473855705
Det startede i 2012 i VENZO A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Stender-Rechter i 4 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2016.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 17.535' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LRE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
VNZ Holding A/S
Via LRE HOLDING ApS -
VENZO A/S
Via VNZ Holding A/S -
Aeon Citizen A/S
Via LRE HOLDING ApS -
Aeon Group A/S
Via Aeon Citizen A/S -
Aeon Investments ApS
Via Aeon Group A/S -
Aeon Software A/S
Via Aeon Group A/S
Direktørposter (3)
-
LRE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2012 -
VNZ Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2017 -
Aeon Citizen A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2023
Bestyrelsesposter (5)
-
VENZO A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 06.01.2020 -
VNZ Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2021 -
Aeon Citizen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.01.2022 -
Aeon Software A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.01.2024 -
Aeon Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.01.2024
Tidslinje (105)
-
CP Corp ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024 -
MINDRESHAPE A/S (Nu: CP Consult ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024 -
Aeon Services ApS (Nu: Aeon Investments ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024
Blå bog (fortsat)
Lars har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.01.2024 - Stadig aktiv
Ejer
06.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via Aeon Citizen A/S -
Stifter, Ejer og Direktør
05.10.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2024 - 07.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.10.2012 - 19.08.2015
Reel ejer
28.10.2012 - 30.06.2023
Direktør
07.04.2017 - 04.09.2018
Bestyrelsesmedlem
04.09.2018 - 10.07.2023
Reel ejer
01.07.2023 - 31.12.2023
Bestyrelsesmedlem
11.07.2023 - 07.06.2024
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
24.01.2024 - 01.06.2024
Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Aeon Group A/S
Lars Stender-Rechter er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LRE HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.638' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet VNZ Holding A/S (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Lars Stender-Rechter, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Lars Stender-Rechter har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i VNZ Holding A/S der præsenterede et overskud på 31.826' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i AEON AECORN A/S (Nu: MHJ Invest ApS) der præsenterede et underskud på 7.825' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 36 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 10 måneder fra 2018 til 2023 hos CP Consult ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 31.826' DKK (VNZ Holding A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.872' DKK (MINDRESHAPE ApS (Nu: CP Consult ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 43.977' DKK (VNZ Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.205' DKK (MINDRESHAPE ApS (Nu: CP Consult ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Dennis Meldhedegaard-nielsen.