Frederikke Rosendal Egede Saabye
Erhvervsaktiv siden: | 25. apr. 2022 (2 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Punktum dk A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.595' DKK Punktum dk A/S (2023) |
Største underskud: | -6.733' DKK Punktum dk A/S (2017) |
Største egenkapital: | 40.712' DKK Punktum dk A/S (2014) |
Største gæld: | 71.255' DKK Punktum dk A/S (2021) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos Punktum dk A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Punktum dk A/S (1 år 11 måneder) |
Seed: 1339068191
Karrieren som erhvervsleder startede i 2022 i Punktum dk A/S (tidligere DK HOSTMASTER A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Frederikke Rosendal Egede Saabye i 1 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 23. april 2024.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 6.595' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Punktum dk A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 24.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Punktum dk A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
DK HOSTMASTER A/S (Nu: Punktum dk A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024 -
DK HOSTMASTER A/S (Nu: Punktum dk A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2022
Registreringsdato: 25.04.2022
Blå bog (fortsat)
Frederikke Rosendal Egede Saabye har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Punktum dk A/S der præsenterede et overskud på 6.595' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Punktum dk A/S der præsenterede et underskud på 6.648' DKK.
Frederikke har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 11 måneder fra 2022 til 2024 hos Punktum dk A/S.
En af de forbindelser som går igen i Frederikke' netværk er Jakob Bring Truelsen.