Ulrik Højmose Soll
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2022 (2 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SOLL Konsulent (Ejer) |
Største overskud: | 6.571' DKK 3P LOGISTICS A/S (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 7.964' DKK 3P LOGISTICS A/S (2022-23) |
Største gæld: | 26.476' DKK 3P LOGISTICS A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos 3P LOGISTICS A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af SOLL Konsulent (2 år 6 måneder) |
Seed: 1061632766
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2022 hos SOLL Konsulent i rollen som Ejer og Stifter. Denne rolle har Ulrik Højmose Soll nu bestreddet i 2 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SOLL Konsulent
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
3P LOGISTICS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.04.2024
Tidslinje (6)
-
3P LOGISTICS A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.04.2024
Registreringsdato: 05.04.2024 -
Dansol ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.08.2023
Registreringsdato: 22.08.2023 -
Dansol ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2023
Registreringsdato: 22.08.2023
Blå bog (fortsat)
Ulrik har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
04.05.2022 - 22.08.2023
Ejerandel: 100%