Claus Antonisen Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. apr. 2023 (1 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Norlys a.m.b.a. (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.241.255' DKK Norlys a.m.b.a. (2022) |
Største underskud: | -186.382' DKK Norlys Energi A/S (2022) |
Største egenkapital: | 29.078.696' DKK Norlys a.m.b.a. (2022) |
Største gæld: | 8.227.399' DKK Norlys a.m.b.a. (2016) |
Flest årsværk: | 847 årsværk hos Norlys a.m.b.a. (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Norlys a.m.b.a. (1 år 5 måneder) |
Seed: 1610680813
Karrieren I Danmark startede i 2023 hos Norlys a.m.b.a. i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Claus Antonisen Nielsen nu bestreddet i 1 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 560.755' DKK.
Bestyrelsesposter (4)
-
Norlys Energi A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.05.2023 -
Norlys a.m.b.a.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.04.2023 -
FONDEN PLAST CENTER DANMARK
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.02.2024 -
GreenLab Skive A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Grundejerforeningen "Planeten i Sønderris"
Fratrådt som repræsentantDato: 27.08.2024
Registreringsdato: 27.08.2024 -
FONDEN PLAST CENTER DANMARK
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.02.2024
Registreringsdato: 07.02.2024 -
Grundejerforeningen "Planeten i Sønderris"
Tilknyttet som repræsentantDato: 19.05.2023
Registreringsdato: 19.05.2023
Blå bog (fortsat)
Claus har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
19.05.2023 - 27.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Claus Antonisen Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos Norlys a.m.b.a. der præsenterede et overskud på 560.755' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos GreenLab Skive A/S der præsenterede et underskud på 28.061' DKK.
Claus har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 5 måneder fra 2023 til i dag hos Norlys a.m.b.a..
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 560.755' DKK (Norlys a.m.b.a.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 28.061' DKK (GreenLab Skive A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.892.145' DKK (Norlys a.m.b.a.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.259' DKK (FONDEN PLAST CENTER DANMARK).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Niels Duedahl.