Melanie Majgaard Wraa-Puls
Erhvervsaktiv siden: | 2. nov. 2023 (11 måneder) |
Karrieren startede hos: | HALSNÆS SMEDEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 33.048' DKK GL VVS A/S (2022) |
Største underskud: | -1.489' DKK KNUD JENSEN VVS A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 34.006' DKK GL VVS A/S (2022) |
Største gæld: | 47.940' DKK GL VVS A/S (2023) |
Flest årsværk: | 108 årsværk hos IB ANDERSEN VVS A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HALSNÆS SMEDEN A/S (11 måneder) |
Seed: 976119349
Karrieren i erhvervslivet startede i 2023 ved HALSNÆS SMEDEN A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Melanie Majgaard Wraa-Puls nu bestreddet i 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 936' DKK.
Bestyrelsesposter (8)
-
GL VVS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2024 -
HALSNÆS SMEDEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.11.2023 -
MH ELEKTRIC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2024 -
DANSK KLIMATEKNIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2024 -
A-COMFORT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2024 -
IB ANDERSEN VVS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.04.2024 -
GL Sprinkler ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.08.2024 -
KNUD JENSEN VVS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.09.2024 Ny
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
KNUD JENSEN VVS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.09.2024
Registreringsdato: 26.09.2024 -
HANSEN EL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024 -
GL Sprinkler ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.08.2024
Registreringsdato: 14.08.2024
Blå bog (fortsat)
Melanie har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Melanie Majgaard Wraa-Puls har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved HALSNÆS SMEDEN A/S der præsenterede et underskud på 936' DKK.
Melanie har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 måneder fra 2023 til i dag hos HALSNÆS SMEDEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 29.163' DKK (GL VVS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 936' DKK (HALSNÆS SMEDEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23.558' DKK (IB ANDERSEN VVS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.248' DKK (HANSEN EL A/S).