Trine Jeanette Mathiesen
Erhvervsaktiv siden: | 10. mar. 2023 (1 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fam. Mathiesen Invest ApS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -68' DKK P&S Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.932' DKK P&S Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 989' DKK Fam. Mathiesen Invest ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Fam. Mathiesen Invest ApS (1 år 6 måneder) |
Seed: 156006664
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2023 hos Fam. Mathiesen Invest ApS med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Denne rolle bestred Trine Jeanette Mathiesen i 1 år, før stoppet d. 14. marts 2024.
Nu arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 46' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fam. Mathiesen Invest ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
P&S Holding ApS
Via Fam. Mathiesen Invest ApS -
P&S Denmark ApS
Via P&S Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Fam. Mathiesen Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.03.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
P&S Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.03.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Fam. Mathiesen Invest ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.03.2024
Registreringsdato: 15.03.2024 -
Fam. Mathiesen Invest ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 14.03.2024
Registreringsdato: 14.03.2024 -
P&S Holding ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2023
Registreringsdato: 22.03.2023
Blå bog (fortsat)
Trine har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
10.03.2023 - 14.03.2024
Direktør
10.03.2023 - Stadig aktiv
Ejer
15.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27,5% -
Reel ejer
22.03.2023 - 23.10.2023
Bestyrelsesmedlem
22.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Trine Jeanette Mathiesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Fam. Mathiesen Invest ApS (ejer pt. 27,5%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -6' DKK. Igennem holdingselskabet Fam. Mathiesen Invest ApS har Trine derfor også ejerandele i P&S Holding ApS (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Trine Jeanette Mathiesen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Fam. Mathiesen Invest ApS kunne offentliggøre et underskud på 46' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 68' DKK (P&S Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.932' DKK (P&S Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -6' DKK (Fam. Mathiesen Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Trine' netværk er Jens Jacob Mathiesen.