Mariam Khilji
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 2022 (1 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | TRANSPORT24 DANMARK ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 2.168' DKK TRANSPORT24 DANMARK ApS (2019-20) |
Største underskud: | -386' DKK TRANSPORT24 DANMARK ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 2.659' DKK Aniza Holding ApS (2020-21) |
Største gæld: | 4.422' DKK TRANSPORT24 DANMARK ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos TRANSPORT24 DANMARK ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Aniza Holding ApS (1 år 11 måneder) |
Seed: 25646681
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2022 i TRANSPORT24 DANMARK ApS i hvervet som Reel ejer og Direktør. Denne rolle havde Mariam Khilji i 1 år 5 måneder, inden stoppet d. 30. marts 2024.
Nu opererer virksomheden indenfor vejgodstransport. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 345' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Aniza Holding ApS
Ejerandel: 100% -
ASW Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
TRANSPORT24 DANMARK ApS
Via Aniza Holding ApS -
Livegps ApS
Via Aniza Holding ApS -
Overgang ApS
Via ASW Holding ApS
Direktørposter (2)
-
ASW Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2023 -
TRANSPORT24 DANMARK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
TRANSPORT24 DANMARK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.05.2024
Registreringsdato: 17.05.2024 -
Overgang ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.11.2023
Registreringsdato: 27.11.2023 -
Overgang ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2023
Registreringsdato: 06.06.2023
Blå bog (fortsat)
Mariam har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 1 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
09.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
15.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
15.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,34% -
Reel ejer
15.10.2022 - 30.03.2024
Reel ejer
31.03.2024 - Stadig aktiv
Direktør
17.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.06.2023 - 27.11.2023
Reel ejer
06.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Mariam Khilji er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Aniza Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.622' DKK.
• ASW Holding ApS (100% ejerskab).
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Mariam Khilji, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Aniza Holding ApS landede et overskud på 182' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 345' DKK (TRANSPORT24 DANMARK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.622' DKK (Aniza Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 121' DKK (TRANSPORT24 DANMARK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mariam' netværk er Abid Sajid Khilji.