Sara Maria Liliane Rywe
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2022 (2 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | byFounders VC Management ApS (Direktør) |
Største overskud: | 9.298' DKK byFounders VC Management ApS (2022) |
Største underskud: | -61.241' DKK Corti ApS (2023) |
Største egenkapital: | 502.698' DKK Corti ApS (2023) |
Største gæld: | 36.020' DKK Corti ApS (2021) |
Flest årsværk: | 64 årsværk hos Corti ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af byFounders VC Management ApS (2 år 8 måneder) |
Seed: 220885307
Det hele begyndte den dag i 2022 hos byFounders VC Management ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør har Sara Maria Liliane Rywe nu besiddet i 2 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor formueforvaltning. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 3.794' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Rywe ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
byFounders VC Invest II K/S
Via Rywe ApS
Direktørposter (1)
-
byFounders VC Management ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
Proper ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2022 -
Corti ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.07.2024
Tidslinje (6)
-
Corti ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.07.2024
Registreringsdato: 26.07.2024 -
Rywe ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.12.2022
Registreringsdato: 23.12.2022 -
Proper ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2022
Registreringsdato: 01.02.2022
Blå bog (fortsat)
Sara har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
26.01.2022 - 23.12.2022
Ejer
26.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Sara Maria Liliane Rywe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Rywe ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 36' DKK. Gennem sit holdingselskab Rywe ApS har Sara dermed også andele i byFounders VC Invest II K/S (15-19.99%).
Du kan se koncerndiagram for Sara Maria Liliane Rywe, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor byFounders VC Management ApS landede et overskud på 9.298' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Rywe ApS landede et underskud på 4' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.794' DKK (byFounders VC Management ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 61.241' DKK (Corti ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 502.698' DKK (Corti ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 36' DKK (Rywe ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sara' netværk er Tommy Frejlev Andersen.