Morten Therkildsen
Erhvervsaktiv siden: | 23. feb. 2023 (1 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Therkildsen ApS (Ejer) |
Største overskud: | 169' DKK Therkildsen ApS (2023) |
Største underskud: | -380' DKK Alternative Equity Partners A/S (2014) |
Største egenkapital: | 1.713' DKK Alternative Equity Partners A/S (2014) |
Største gæld: | 380' DKK Alternative Equity Partners A/S (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Therkildsen ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Therkildsen ApS (1 år 6 måneder) |
Seed: 434471976
Det hele startede i 2023 ved Therkildsen ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Denne rolle har Morten Therkildsen nu bestreddet i 1 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 169' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Therkildsen ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (4)
-
Therkildsen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.02.2023 -
SECURE CAPITAL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.05.2024 -
SECURE SPECTRUM FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.08.2024 -
Alternative Equity Partners A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.08.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
SECURE CAPITAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.04.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
Alternative Equity Partners A/S
Tilknyttet som direktørDato: 09.08.2024
Registreringsdato: 09.08.2024 -
SECURE SPECTRUM FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Tilknyttet som direktørDato: 09.08.2024
Registreringsdato: 09.08.2024 -
Alternative Equity Partners A/S
Fratrådt som direktørDato: 08.08.2024
Registreringsdato: 08.08.2024
Blå bog (fortsat)
Morten har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.04.2024 - Stadig aktiv
Direktør
15.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
23.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
24.04.2024 - Stadig aktiv
Direktør
15.05.2024 - 08.08.2024
Direktør
09.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.04.2024 - Stadig aktiv
Direktør
15.05.2024 - 08.08.2024
Direktør
09.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Therkildsen ApS kunne fremvise et overskud på 169' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Laila Nysted Therkildsen.