Zickan Maria Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 4. maj 2022 (2 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 17.602' DKK EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2016) |
Største underskud: | -17.042' DKK EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2021) |
Største egenkapital: | 104.489' DKK EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2018) |
Største gæld: | 68.725' DKK EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2016) |
Flest årsværk: | 215 årsværk hos EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (11 måneder) |
Seed: 1231426955
Karrieren som leder startede i 2022 hos EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Zickan Maria Kristensen i 11 måneder, før stoppet d. 3. maj 2023.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 10.330' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
GROH Engineering A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.01.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
GROH Engineering A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.01.2024
Registreringsdato: 22.01.2024 -
EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2023
Registreringsdato: 03.05.2023 -
EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.05.2022
Registreringsdato: 04.05.2022
Blå bog (fortsat)
Zickan har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2022 - 03.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Zickan Maria Kristensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S der præsenterede et overskud på 10.330' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S der præsenterede et underskud på 3.867' DKK.
Zickan har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 måneder fra 2022 til 2023 hos EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 10.330' DKK (EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 85.443' DKK (EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 85.443' DKK (EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Zickan' netværk er Henrik Juul Sørensen.