Nils Rodh
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 2023 (9 måneder) |
Karrieren startede hos: | AUTOHUSET GLOSTRUP A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.983' DKK AUTOHUSET GLOSTRUP A/S (2016) |
Største underskud: | -55.761' DKK Semler Mobility CH A/S (2023) |
Største egenkapital: | 33.525' DKK Semler Mobility CH A/S (2022) |
Største gæld: | 184.868' DKK AUTOHUSET GLOSTRUP A/S (2023) |
Flest årsværk: | 98 årsværk hos AUTOHUSET GLOSTRUP A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KRONBORG AUTO A/S (5 måneder) |
Seed: 1536955729
Det begyndte for alvor dengang i 2023 i AUTOHUSET GLOSTRUP A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Nils Rodh i 2 måneder, inden stoppet d. 1. marts 2024.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 kunne fremvise et overskud på 4.983' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. marts 2024.
Bestyrelsesposter (2)
-
KRONBORG AUTO A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 13.06.2024 -
Semler Mobility CH A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 13.06.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
KRONBORG AUTO A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2024
Registreringsdato: 13.06.2024 -
Semler Mobility CH A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2024
Registreringsdato: 13.06.2024 -
KRONBORG AUTO A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024
Blå bog (fortsat)
Nils har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.12.2023 - 12.06.2024
Bestyrelsesmedlem
13.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.12.2023 - 12.06.2024
Bestyrelsesmedlem
13.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.12.2023 - 01.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.12.2023 - 01.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.12.2023 - 01.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Nils Rodh har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Semler Mobility CH A/S der præsenterede et underskud på 55.761' DKK.
Nils har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 måneder fra 2023 til 2024 hos KRONBORG AUTO A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 55.761' DKK (Semler Mobility CH A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.902' DKK (KRONBORG AUTO A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -38.339' DKK (Semler Mobility CH A/S).