Tina Reinhard Holmegaard
Erhvervsaktiv siden: | 8. jul. 2022 (2 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 15.077' DKK HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 16.339' DKK HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS (2021) |
Største gæld: | 21.758' DKK HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS (2019) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS (1 år 6 måneder) |
Seed: 290128087
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2022 ved HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Tina Reinhard Holmegaard i 8 måneder, før fratrædelsen den 30. marts 2023.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 5.942' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.03.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023 -
HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2023
Registreringsdato: 30.03.2023 -
HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.07.2022
Registreringsdato: 08.07.2022
Blå bog (fortsat)
Tina Reinhard Holmegaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS der præsenterede et overskud på 9.086' DKK.
Tina har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 6 måneder fra 2023 til i dag hos HORSENS TÆPPETORV - JØRGEN HOLMEGAARD ApS.