Karsten Frost
Erhvervsaktiv: | 1. apr. 2022 - 21. mar. 2024 |
Karrieren startede hos: | Infralink ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.771' DKK Infralink ApS (2022) |
Største underskud: | -6.728' DKK Infralink ApS (2021) |
Største egenkapital: | -3.756' DKK Infralink ApS (2019) |
Største gæld: | 46.192' DKK Infralink ApS (2021) |
Flest årsværk: | 157 årsværk hos Infralink ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af Infralink ApS (1 år 11 måneder) |
Seed: 732242978
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Karsten Frost. Sidste gang Karsten var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2022 i Infralink ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Karsten Frost i 1 år 11 måneder, inden stoppet d. 21. marts 2024.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anlæg af veje og motorveje. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 4.550' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
Infralink ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.03.2024
Registreringsdato: 21.03.2024 -
Infralink ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Karsten' netværk er Jakob Lundbek Egeskjold.