Casper Søe Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2023 (1 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | VELTERM A/S (Direktør) |
Største overskud: | 35.234' DKK A/S ØSTBIRK BYGNINGSINDUSTRI (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 198.644' DKK A/S ØSTBIRK BYGNINGSINDUSTRI (2023) |
Største gæld: | 263.283' DKK A/S ØSTBIRK BYGNINGSINDUSTRI (2023) |
Flest årsværk: | 472 årsværk hos A/S ØSTBIRK BYGNINGSINDUSTRI (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af A/S ØSTBIRK BYGNINGSINDUSTRI (1 år 8 måneder) |
Seed: 1371509537
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2023 hos VELTERM A/S i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Casper Søe Pedersen i 3 måneder, inden stoppet den 13. april 2023.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor formning og forarbejdning af planglas. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 viste et overskud på 8.085' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 13. april 2023.
Direktørposter (1)
-
A/S ØSTBIRK BYGNINGSINDUSTRI
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
VELTERM A/S
Fratrådt som direktørDato: 13.04.2023
Registreringsdato: 13.04.2023 -
VELTERM A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
A/S ØSTBIRK BYGNINGSINDUSTRI
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023
Blå bog (fortsat)
Casper har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 1 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2023 - 13.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor A/S ØSTBIRK BYGNINGSINDUSTRI landede et overskud på 35.234' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Casper' netværk er Jimmy Bendorf Laursen.