Milos Rasmus Fuglsang Nissen
Erhvervsaktiv siden: | 13. dec. 2022 (1 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bille&Fuglsang ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Søvnapnøtest ApS (1 år 9 måneder) |
Seed: 595243928
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2022 hos Bille&Fuglsang ApS med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Titlen som Direktør bestred Milos Rasmus Fuglsang Nissen i 1 år 8 måneder, før stoppet d. 21. august 2024.
Dengang var virksomhedens branche indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 17. september 2024.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Bille&Fuglsang ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
Søvnapnøtest ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
Bille&Fuglsang ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024
Blå bog (fortsat)
Milos har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
13.12.2022 - 17.09.2024
Ejerandel: 50% -
Direktør
15.12.2022 - 22.08.2024
Reel ejer
15.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
En af de forbindelser som går igen i Milos' netværk er Jesper Højager Fabech Bille.