Conny Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 9. nov. 2022 (1 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | FORENINGEN HERNING-IKAST TRANS- PORTCENTER (Repræsentant) |
Længste aktivitet: | Repræsentant af FORENINGEN HERNING-IKAST TRANS- PORTCENTER (1 år 10 måneder) |
Seed: 1560204968
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2022 hos FORENINGEN HERNING-IKAST TRANS- PORTCENTER i hvervet som Repræsentant. Denne rolle har Conny Sørensen nu besiddet i 1 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Repræsentant (5)
-
Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 30.01.2023 -
Midtjysk Lederforum
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.12.2022 -
FORENINGEN HERNING-IKAST TRANS- PORTCENTER
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.11.2022 -
Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.11.2022 -
SMVherning
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Mental Talk
Fratrådt som repræsentantDato: 02.11.2023
Registreringsdato: 02.11.2023 -
Mental Talk
Tilknyttet som repræsentantDato: 16.05.2023
Registreringsdato: 16.05.2023 -
SMVherning
Tilknyttet som repræsentantDato: 09.05.2023
Registreringsdato: 09.05.2023
Blå bog (fortsat)
Conny har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 1 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
09.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
30.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
14.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
09.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
09.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Conny' netværk er Karl Ingvard Christensen.