Preben Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 14. mar. 2022 (2 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | NFS Byg ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.771' DKK 1887 CM HOLDING ApS (2019) |
Største underskud: | -3.849' DKK La Digue Holding ApS (2021) |
Største egenkapital: | 18.969' DKK N Group Invest ApS (2019-20) |
Største gæld: | 21.207' DKK Fauna Energi A/S (2020) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos FS GROUP ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RN Capital ApS (8 måneder) |
Seed: 1034515229
Det begyndte for alvor dengang i 2022 i NFS Byg ApS som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Preben Jakobsen i 3 måneder, inden stoppet d. 28. juni 2022.
Virksomhedens branche var dengang indenfor kombinerede serviceydelser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 kunne fremvise et overskud på 217' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 20. februar 2024.
Bestyrelsesposter (28)
-
DANASDAN HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
COMMERCIAL MANAGEMENT ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
CIVIA HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
BUTIK K ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AABOLIG UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 27.08.2024 Ny -
Project Pilcrow ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
Yellowtec Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 26.08.2024 Ny -
1887 CM HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 26.08.2024 Ny -
CHC Invest ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
El Attar Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
Cafe Baroni Valby ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 05.09.2024 Ny -
Unique Solutions Denmark ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 27.08.2024 Ny -
Sulten ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
Kajaksport ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
La Digue Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
STIPE Therapeutics ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 21.08.2024 Ny -
Kragebro Materieludlejning ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 19.08.2024 -
Signe Damgaard Bolig ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
Choko Ballerup ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
JNTech ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
Do Weird ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
Sten Bjerre og sønner holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
Nine Realms SPV 1 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
Redline Media Group ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
Styrup Medier ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
Hcen Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 28.08.2024 Ny -
Hcen ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 28.08.2024 Ny -
Tsar ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 28.08.2024 Ny
Ejendomme (2)
Tidslinje (126)
-
ARK 2007 HOLDING ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2024
Registreringsdato: 06.09.2024 -
Cafe Baroni Valby ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2024
Registreringsdato: 05.09.2024 -
Sten Bjerre og sønner holding ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024
Blå bog (fortsat)
Preben har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Preben har i alt siddet i bestyrelsen hos 77 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 28 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 måneder fra 2022 til 2023 hos RN Capital ApS.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 437' DKK (Whistle Tools ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 261' DKK (Delfs Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -353' DKK (Whistle Tools ApS).
En af de forbindelser som går igen i Preben' netværk er Bo Lauritzen.