Joakim Hauge Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 26. okt. 2022 (1 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Joakim Hauge Holding ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.242' DKK SVEN ØVRE ApS (2020) |
Største underskud: | -1.296' DKK SVEN ØVRE ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.900' DKK SVEN ØVRE ApS (2021) |
Største gæld: | 1.303' DKK SVEN ØVRE ApS (2022) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos SVEN ØVRE ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Joakim Hauge Holding ApS (1 år 10 måneder) |
Seed: 1605964306
Karrieren som erhvervsleder startede i 2022 hos Joakim Hauge Holding ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem, Ejer, Direktør og Stifter. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Joakim Hauge Rasmussen i 3 måneder, før stoppet d. 8. februar 2023.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 5' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Joakim Hauge Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SVEN ØVRE ApS
Via Joakim Hauge Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Joakim Hauge Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Joakim Hauge Holding ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2023
Registreringsdato: 08.02.2023 -
Joakim Hauge Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.10.2022
Registreringsdato: 26.10.2022 -
Joakim Hauge Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.10.2022
Registreringsdato: 26.10.2022
Blå bog (fortsat)
Joakim har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
26.10.2022 - 08.02.2023
Ejer og Direktør
26.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Joakim Hauge Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Joakim Hauge Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 27' DKK. Gennem holdingselskabet Joakim Hauge Holding ApS har Joakim derfor også andele i SVEN ØVRE ApS (25-33.33%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Joakim Hauge Rasmussen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Joakim Hauge Holding ApS kunne fremvise et underskud på 8' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 192' DKK (SVEN ØVRE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5' DKK (Joakim Hauge Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 27' DKK (Joakim Hauge Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -658' DKK (SVEN ØVRE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Joakim' netværk er Sven Øvre.