Thomas Trærup Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2022 (2 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | TWB Partners ApS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -8' DKK TWB Partners ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 1.282' DKK TWB Partners ApS (2023) |
Største gæld: | 11' DKK TWB Partners ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af TWB Partners ApS (1 år 6 måneder) |
Seed: 510014252
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2022 i TWB Partners ApS med titlen som Ejer. Denne rolle bestred Thomas Trærup Hansen i 1 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 7. august 2023.
Nu arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 2' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HANSEN INVEST IT APS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (24)
-
TWB Partners ApS
Via HANSEN INVEST IT APS -
The White Box A/S
Via TWB Partners ApS -
The White Box Ventures ApS
Via The White Box A/S -
Dansk Design Invest A/S
Via The White Box Ventures ApS -
DDI I ApS
Via Dansk Design Invest A/S -
OYOY LIVING DESIGN A/S
Via DDI I ApS -
wehlers ApS
Via DDI I ApS -
KODANSKA ApS
Via DDI I ApS -
NUAD ApS
Via DDI I ApS -
Danavet ApS
Via DDI I ApS -
ReCollector ApS
Via DDI I ApS -
Sweetkynd Denmark ApS
Via DDI I ApS -
Vove International ApS
Via DDI I ApS -
Dots.Recycling ApS
Via DDI I ApS -
LYKKELAND atelier ApS
Via DDI I ApS -
Design Direction ApS
Via DDI I ApS -
CRATEIT ApS
Via DDI I ApS -
Plauborg Furniture ApS
Via DDI I ApS -
Au Lama ApS
Via DDI I ApS -
Wabi Sabi Nordic ApS
Via DDI I ApS -
GSD for brands ApS
Via DDI I ApS -
Electric Monday ApS
Via GSD for brands ApS -
PeepersFrank ApS
Via The White Box A/S -
Udviklingsselskabet Midt ApS
Via The White Box A/S
Direktørposter (1)
-
HANSEN INVEST IT APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.03.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
TWB Partners ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 07.03.2024
Registreringsdato: 07.03.2024 -
HANSEN INVEST IT APS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.03.2024
Registreringsdato: 07.03.2024 -
HANSEN INVEST IT APS
Tilknyttet som direktørDato: 07.03.2024
Registreringsdato: 07.03.2024
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.02.2022 - 07.08.2023
Ejer
08.08.2023 - 07.03.2024
Ejerandel: 10-14.99%
Thomas Trærup Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HANSEN INVEST IT APS (100% ejerskab). Igennem holdingselskabet HANSEN INVEST IT APS har Thomas derfor også ejerandele i TWB Partners ApS (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Thomas Trærup Hansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor TWB Partners ApS kunne offentliggøre et underskud på 8' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Christian Rosenkilde Christensen.