Hanna Bjerregaard Graversen
Erhvervsaktiv siden: | 10. dec. 2021 (2 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.230' DKK GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS (2019) |
Største underskud: | -681' DKK GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 19.195' DKK GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 791' DKK GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS (1 år 7 måneder) |
Seed: 165041400
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2021 i GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS som Ejer. Denne rolle havde Hanna Bjerregaard Graversen i 1 år 7 måneder, inden stoppet d. 8. august 2023.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 1.970' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TrippelEss Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS
Via TrippelEss Holding ApS -
INWET HOLDING ApS
Via GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS -
VETPHARM LØGSTØR ApS
Via INWET HOLDING ApS
Tidslinje (5)
-
Gravers og Hanne Graversen Holding II ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 08.08.2023
Registreringsdato: 08.08.2023 -
GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 08.08.2023
Registreringsdato: 08.08.2023 -
TrippelEss Holding ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.08.2023
Registreringsdato: 08.08.2023
Blå bog (fortsat)
Hanna har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.08.2023 - 14.08.2023
Ejer
08.08.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
01.06.2023 - 08.08.2023
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
10.12.2021 - 08.08.2023
Ejerandel: 10-14.99%
Hanna Bjerregaard Graversen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TrippelEss Holding ApS (33,33% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 50' DKK. Igennem sit holdingselskab TrippelEss Holding ApS har Hanna dermed også ejerandele i GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Hanna Bjerregaard Graversen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS fremviste et overskud på 1.970' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS fremviste et underskud på 681' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.970' DKK (GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5' DKK (TrippelEss Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.218' DKK (GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 50' DKK (TrippelEss Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hanna' netværk er Kira Øland Graversen.