Mikkel Severin Karmisholt
Erhvervsaktiv siden: | 30. jan. 2022 (2 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Severin Karmisholt ApS (Ejer) |
Største overskud: | 14.435' DKK IB ANDERSEN VVS A/S (2023) |
Største underskud: | -279' DKK WAHLBERG VVS A/S (2018) |
Største egenkapital: | 23.558' DKK IB ANDERSEN VVS A/S (2023) |
Største gæld: | 44.100' DKK IB ANDERSEN VVS A/S (2021) |
Flest årsværk: | 108 årsværk hos IB ANDERSEN VVS A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Severin Karmisholt ApS (2 år 8 måneder) |
Seed: 824902052
Karrieren som erhvervsleder startede i 2022 ved Severin Karmisholt ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Denne rolle har Mikkel Severin Karmisholt nu bestreddet i 2 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 26' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Severin Karmisholt ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Stendal ApS
Via Severin Karmisholt ApS -
Horsevad ApS
Via Severin Karmisholt ApS
Direktørposter (2)
-
Severin Karmisholt ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2022 -
Horsevad ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
WAHLBERG VVS A/S
Fratrådt som direktørDato: 05.04.2024
Registreringsdato: 05.04.2024 -
WAHLBERG VVS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.04.2024
Registreringsdato: 05.04.2024 -
IB ANDERSEN VVS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.09.2023
Registreringsdato: 07.09.2023
Blå bog (fortsat)
Mikkel har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
22.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
08.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 48% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.01.2023 - 05.04.2024
Bestyrelsesmedlem
12.04.2023 - 05.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
12.04.2023 - 07.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Mikkel Severin Karmisholt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Severin Karmisholt ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 32' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Horsevad ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Mikkel Severin Karmisholt, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor IB ANDERSEN VVS A/S kunne fremvise et overskud på 14.435' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Severin Karmisholt ApS kunne fremvise et underskud på 26' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 14.435' DKK (IB ANDERSEN VVS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 26' DKK (Severin Karmisholt ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23.558' DKK (IB ANDERSEN VVS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (Horsevad ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Frede Clausen.