Casper Kjærsgaard Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 21. mar. 2022 (2 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vindunor A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 12.380' DKK STOKSTED HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -3.283' DKK STOKSTED HOLDING ApS (2019) |
Største egenkapital: | 58.554' DKK STOKSTED HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 89.708' DKK Vindunor A/S (2023) |
Flest årsværk: | 101 årsværk hos Vindunor A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af STOKSTED HOLDING ApS (6 måneder) |
Seed: 1413413258
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2022 hos Vindunor A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Casper Kjærsgaard Sørensen i 3 måneder, inden stoppet den 21. juni 2022.
I dag opererer virksomheden indenfor fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 3.953' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CKS Holding 2024 ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
STOKSTED HOLDING ApS
Via CKS Holding 2024 ApS -
TSVin ApS
Via STOKSTED HOLDING ApS -
Vindunor A/S
Via STOKSTED HOLDING ApS -
Det Danske Vindue ApS
Via STOKSTED HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
CKS Holding 2024 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.08.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Stoksted Holding 2 ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 12.08.2024
Registreringsdato: 12.08.2024 -
CKS Holding 2024 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.08.2024
Registreringsdato: 12.08.2024 -
CKS Holding 2024 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.08.2024
Registreringsdato: 12.08.2024
Blå bog (fortsat)
Casper har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 1 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
12.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
16.06.2024 - 12.08.2024
Ejerandel: 20-24.99% -
Ejer
29.11.2023 - 16.06.2024
Ejerandel: 20-24.99% -
Bestyrelsesmedlem
21.03.2022 - 21.06.2022
Ejer
04.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via STOKSTED HOLDING ApS
Casper Kjærsgaard Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CKS Holding 2024 ApS (ejer pt. 100%). Gennem sit holdingselskab CKS Holding 2024 ApS har Casper dermed også andele i STOKSTED HOLDING ApS (20-24.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Casper Kjærsgaard Sørensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor STOKSTED HOLDING ApS landede et overskud på 5.129' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.129' DKK (STOKSTED HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 58.554' DKK (STOKSTED HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 21.201' DKK (Vindunor A/S).