Peter Fugl Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 1982 (42 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS SUBK NR. 348 (Direktør) |
Største overskud: | 10.821' DKK PETER JAKOBSEN HOLDING ApS (2013-14) |
Største underskud: | -18.261' DKK CAMP EXECUTIVE DK A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 49.331' DKK PETER JAKOBSEN HOLDING ApS (2013-14) |
Største gæld: | 40.723' DKK BØRGE JAKOBSEN & SØN. NÆSTVED ApS (Nu: BØRGE JAKOBSEN & SØN, NÆSTVED A/S) (2017-18) |
Flest årsværk: | 150 årsværk hos BØRGE JAKOBSEN & SØN. NÆSTVED ApS (Nu: BØRGE JAKOBSEN & SØN, NÆSTVED A/S) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af PETER JAKOBSEN HOLDING ApS (26 år 3 måneder) |
Seed: 729863363
Det hele begyndte for alvor dengang i 1982 hos ApS SUBK NR. 348 (tidligere BØRGE JAKOBSEN & SØN, NÆSTVED ApS) som Direktør. Titlen som Direktør havde Peter Fugl Jakobsen i 10 år 5 måneder, inden stoppet den 2. juli 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1993 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. februar 1993.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
I/S Stenskovens Hestepension
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
PETER JAKOBSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
BYGGEFIRMAET PKC A/S
Via PETER JAKOBSEN HOLDING ApS -
BØRGE JAKOBSEN & SØN, NÆSTVED A/S
Via PETER JAKOBSEN HOLDING ApS -
CAMP EXECUTIVE DK A/S
Via PETER JAKOBSEN HOLDING ApS -
CONXION HOLDING ApS
Via PETER JAKOBSEN HOLDING ApS -
LINK NETWORK ApS
Via CONXION HOLDING ApS -
Conxion A/S
Via CONXION HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
BØRGE JAKOBSEN & SØN, NÆSTVED A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2019 -
PETER JAKOBSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.06.1998
Bestyrelsesposter (6)
-
CONXION HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.04.2016 -
EMIL HANSEN & SØN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.06.2015 -
BØRGE JAKOBSEN & SØN, NÆSTVED A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2019 -
NÆSTVED UDVIKLINGSFOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.09.2013 -
CAMP EXECUTIVE DK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.06.2005 -
BYGGEFIRMAET PKC A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.11.2016
Tidslinje (47)
-
TØMRERMESTRE H.C. JENSEN & SØN ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.11.2023
Registreringsdato: 23.11.2023 -
TØMRERMESTRE H.C. JENSEN & SØN ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2023
Registreringsdato: 23.11.2023 -
CONXION A/S (Nu: Spot On Promotion A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.12.2020
Registreringsdato: 17.12.2020
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 42 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
04.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
11.04.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
17.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Peter Fugl Jakobsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PETER JAKOBSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 36.115' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet CONXION HOLDING ApS (25%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Peter Fugl Jakobsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Peter Fugl Jakobsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos BØRGE JAKOBSEN & SØN. NÆSTVED ApS (Nu: BØRGE JAKOBSEN & SØN, NÆSTVED A/S) der præsenterede et overskud på 10.429' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem hos CAMP EXECUTIVE DK A/S der præsenterede et underskud på 18.261' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 19 år 3 måneder fra 2005 til i dag hos CAMP EXECUTIVE DK A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.335' DKK (NÆSTVED UDVIKLINGSFOND).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 246' DKK (CAMP EXECUTIVE DK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.626' DKK (NÆSTVED UDVIKLINGSFOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -23.057' DKK (CAMP EXECUTIVE DK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Anders Colding Lund Petersen.