Lokale Pengeinstitutters Uddannelsesfond
CVR: 11619746 FON Stiftet 01.01.1901 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
Lokale Pengeinstitutters UddannelsesfondSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer11619746
-
Branchekode
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Ole Beith
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelsePetter Blondeau Rasmussen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseVagn Hansen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseLars Frank Jensen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJohn Christiansen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseKlaus Oberthanner Skjødt
Jan Ulsø Madsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseClaus Andersen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (5)
Adresse: Toldbodgade 33, 1253 København K, DKDato: 23.06.2020Registreringsdato: 24.06.2020Ændrede branche Se tidslinje (5)
Branche: 853260 Legater og fonde med velgørende formålDato: 01.01.2003Registreringsdato: 22.11.2013
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?