INGA MARIE LASSENS MINDELEGAT
CVR: 13327009 FON Stiftet 01.11.1988 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
INGA MARIE LASSENS MINDELEGATSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer13327009
-
Branchekode
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Bo Henrik Jakobsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelsePalle Ib Yndgaard
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseAnja Lund Kristensen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMorten Nikolaj Bentsen Vang
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseBine Mathiasen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMarie Holmgaard
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMarie Louise Pedersen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseKasper Solberg Hansen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseDennis Egelund Christensen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseDorte Schmidt
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseGert Block Hættlein Rasmussen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseAnnette Allesø Sørensen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseAnders Thingholm
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseAnne-Lise Sievers
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJane Yndgaard
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseBrian Lebæk
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseBrian Dybdahl Korsgaard
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseHelle Kristine Waagner
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseOle Taustrup Hansen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseKenneth Maar Clasen
Helle Brunse
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMette Landtved-Holm
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJohnny Kristensen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseIdrees Haider
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseLasse Mogensen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede branche Se tidslinje (3)
Branche: 889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formålDato: 01.01.2008Registreringsdato: 22.11.2013Ændrede adresse Se tidslinje (3)
Adresse: Vesterled 8, 5471 Søndersø, DKDato: 01.01.2007Registreringsdato: 22.11.2013
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?