Helle Brunse
Erhvervsaktiv siden: | 26. feb. 2018 (6 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | INGA MARIE LASSENS MINDELEGAT (Reel ejer) |
Største overskud: | 3.141' DKK SØNDERSØ BRUGSFORENING (2021) |
Største underskud: | -5.481' DKK SØNDERSØ BRUGSFORENING (2022) |
Største egenkapital: | 25.007' DKK SØNDERSØ BRUGSFORENING (2021) |
Største gæld: | 36.695' DKK SØNDERSØ BRUGSFORENING (2023) |
Flest årsværk: | 59 årsværk hos SØNDERSØ BRUGSFORENING (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af INGA MARIE LASSENS MINDELEGAT (6 år 7 måneder) |
Seed: 1448805990
Erhvervskarrieren startede i 2018 ved INGA MARIE LASSENS MINDELEGAT i rollen som Reel ejer. Denne rolle har Helle Brunse nu bestreddet i 6 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
SØNDERSØ BRUGSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.07.2024
Registreringsdato: 31.07.2024 -
SØNDERSØ BRUGSFORENING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2019
Registreringsdato: 04.04.2019
Blå bog (fortsat)
Helle har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
04.04.2019 - 31.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.01.2022 - 12.05.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Bine Mathiasen.