EJENDOMSAKTIESELSKABET GENTOFTE SØPARK
CVR: 25136012 A/S Stiftet 26.11.1948 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
EJENDOMSAKTIESELSKABET GENTOFTE SØPARK
-
CVR-nummer25136012
-
Kontakt
-
Registreret kapital620.000 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at købe og sælge faste ejendomme, drive byggevirksomhed, prioritering af ejendomme og dermed beslægtet virksomhed
-
Antal ansatte3 Medarbejdere (0 årsværk, September 2023)
-
ProduktionsenhederEJENDOMSAKTIESELSKABET GENTOFTE SØPARK
P-nr.: 1001579411
c/o adresse: Toldbodgade 36A, 1253 København K, DK
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Søren Lynggaard-Petersen
Ejerandel: 15-19.99% -
Inge Balogh
Ejerandel: 15-19.99% -
HOLDINGSELSKABET AF 23. SEPTEMBER 1933 ApS
2840 Holte, DKEjerandel: 5-9.99% -
Lützhøft Christiansen I/S
2920 Charlottenlund, DKEjerandel: 10-14.99% -
W. LYNGGAARD PETERSEN HOLDING A/S
2100 København Ø, DKEjerandel: 33.34-49.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Regnskabsår: 01.04 til 31.03
Revisor
-
Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab
2100 København Ø, DK
-
-
Tidslinje
Bestyrelsesmedlemmer tiltrådt Se tidslinje (39)
Bestyrelsesmedlem: Stig Bigaard (Formand) +1 flere…Dato: 29.08.2023Registreringsdato: 29.08.2023Bestyrelsesmedlemmer fratrådt Se tidslinje (39)
Bestyrelsesmedlem: Stig Bigaard +1 flere…Dato: 28.08.2023Registreringsdato: 28.08.2023
Ejendomme (14)
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?