Stig Bigaard
Karrieren startede hos: | A/S CHRISTIAN BERNER (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 97.156' DKK A/S PSE 10 NR. 1221 (Nu: MULTILINE A/S) (2023) |
Største underskud: | -19.460' DKK ALBATROS NETWORK A/S (Nu: Knowit Experience Aarhus A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 380.997' DKK ETATSRÅD JOHANNES THEODORUS SUHRS OG HUSTRU CAROLINE FALCHS STIFTELSES FØRSTE AFDELING (2022-23) |
Største gæld: | 524.151' DKK CB RICHARD ELLIS FACILITY MANAGEMENT ApS (Nu: CBRE GWS Denmark ApS) (2022) |
Seed: 1467832713
Erhvervskarrieren begyndte for alvor for nu flere år siden ved A/S CHRISTIAN BERNER som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Stig Bigaard i 68 år 2 måneder, før fratrædelsen den 14. april 1992.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 354' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Advokat Stig Bigaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (5)
-
Komplementarselskabet Pynten ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2021 -
W. LYNGGAARD PETERSEN HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2022 -
Skovshoved Pynten Holding P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2021 -
Skovshoved Pynten P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2021 -
Pynten, Strandvejen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2021
Bestyrelsesposter (7)
-
ETATSRÅD JOHANNES THEODORUS SUHRS OG HUSTRU CAROLINE FALCHS STIFTELSES FØRSTE AFDELING
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.01.2015 -
A/S KONGEVEJENS BLOKHUSE
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.03.2018 -
EJENDOMSANPARTSSELSKABET RYTBO
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.05.2018 -
Skovshoved Pynten Holding P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2021 -
Skovshoved Pynten P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2021 -
EJENDOMSAKTIESELSKABET 'KRONPRINSESSEGAARDEN I'
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.05.2018 -
EJENDOMSAKTIESELSKABET GENTOFTE SØPARK
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.08.2023
Tidslinje (261)
-
EJENDOMSAKTIESELSKABET GENTOFTE SØPARK (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2023
Registreringsdato: 29.08.2023 -
EJENDOMSAKTIESELSKABET GENTOFTE SØPARK
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.08.2023
Registreringsdato: 28.08.2023 -
W. LYNGGAARD PETERSEN HOLDING A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022
Blå bog (fortsat)
Stig har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 100 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Stig Bigaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved A/S KONGEVEJENS BLOKHUSE der præsenterede et overskud på 61.350' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Skovshoved Pynten Holding P/S der præsenterede et underskud på 13.732' DKK.
Stig har i alt siddet i bestyrelsen hos 114 forskellige selskaber (heraf 11 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 68 år 2 måneder fra 1924 til 1992 hos A/S CHRISTIAN BERNER.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 97.156' DKK (A/S PSE 10 NR. 1221 (Nu: MULTILINE A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13.757' DKK (Pynten, Strandvejen ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 205.721' DKK (W. LYNGGAARD PETERSEN HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 82' DKK (EJENDOMSSELSKABET AF 23/12 1987 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Stig' netværk er Steffen Grimm Dyrhauge.