KARVIL BILER A/S
CVR: 26172403 A/S Stiftet 13.07.2001 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
KARVIL BILER A/S
-
CVR-nummer26172403
-
Kontakt
-
Registreret kapital4.000.000 DKK
-
BinavneJes P. Jessen A/S
Als Motor A/S
-
TegningsregelSelskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to direktører i forening, eller af bestyrelsesformanden alene.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at drive automobilvirksomhed, handel og fabrikation og hermed beslægtet virksomhed.
-
Antal ansatte257 Medarbejdere (197 årsværk, Juni 2024)
-
ProduktionsenhederKarvil Biler A/S+9 flere… Skjul
P-nr.: 1017467448
c/o adresse: Englandsvej 2, 5700 Svendborg, DK
Preben Mortensen Biler A/S
P-nr.: 1029401892
c/o adresse: Darupvang 13, 4000 Roskilde, DK
KARVIL BILER A/S
P-nr.: 1014184968
c/o adresse: Bondovej 13-15, 5250 Odense SV, DK
Als Motor A/S - Sønderborg
P-nr.: 1028852718
c/o adresse: Nørrekobbel 1, 6400 Sønderborg, DK
Karvil Biler A/S - Vejlevej 30
P-nr.: 1024965143
c/o adresse: Vejlevej 30, 7000 Fredericia, DK
Als Motor A/S - Rødekro
P-nr.: 1028852726
c/o adresse: Brunde Øst 18, 6230 Rødekro, DK
KARVIL BILER A/S
P-nr.: 1008596014
c/o adresse: Faaborgvej 149, 5250 Odense SV, DK
Jes P. Jessen A/S
P-nr.: 1026859065
c/o adresse: Gasværksvej 34, 6200 Aabenraa, DK
Karvil Biler A/S - Middelfart
P-nr.: 1024965151
c/o adresse: Damgårdvej 5, 5500 Middelfart, DK
Karvil Biler A/S - Fredericia
P-nr.: 1022412201
c/o adresse: Ullerupdalvej 241, 7000 Fredericia, DK
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
Bestyrelse Vis bestyrelseshistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
B. BØLLINGTOFT HOLDING ApS
5250 Odense SV, DKEjerandel: 100%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Brian Bøllingtoft
Ejerandel: 100%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 13-07-01 til 30-09-02Regnskabsår: 01.10 til 30.09
Revisor
-
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
2900 Hellerup, DK
-
-
Tidslinje
Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (46)
Bestyrelsesmedlem: Hans-Jørgen JørgensenDato: 22.09.2023Registreringsdato: 22.09.2023Ændrede vedtægter Se tidslinje (46)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 28.02.2023Dato: 28.02.2023Registreringsdato: 06.03.2023
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?