Michael Clemmensen
Karrieren startede hos: | SPARE PARTNERS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 29.880' DKK CARTA AUTOFINANS A/S (2021-22) |
Største underskud: | -5.145' DKK FIT NU ApS (Nu: FitnessPro ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 125.058' DKK CARTA AUTOFINANS A/S (2021-22) |
Største gæld: | 313.964' DKK CARTA AUTOFINANS A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 174 årsværk hos KARVIL BILER A/S (2022-23) |
Seed: 371540115
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor for længe siden i SPARE PARTNERS A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Michael Clemmensen i 49 år 10 måneder, inden stoppet d. 29. august 1994.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1994 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 29. august 1994.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MC ADVOKATANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 100% -
PDA AF 25/3 2008 ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
FOCUS ADVOKATER KOMPLEMENTAR ApS
Via MC ADVOKATANPARTSSELSKAB -
FOCUS ADVOKATER P/S
Via FOCUS ADVOKATER KOMPLEMENTAR ApS -
MMTC Finans ApS
Via MC ADVOKATANPARTSSELSKAB -
ES PORT DK P/S
Via PDA AF 25/3 2008 ApS
Direktørposter (3)
-
MMTC Finans ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.02.2019 -
PDA AF 25/3 2008 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2008 -
MC ADVOKATANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.02.2003
Bestyrelsesposter (6)
-
B. BØLLINGTOFT HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.11.2010 -
KARVIL BILER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.08.2022 -
ES PORT DK P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.02.2011 -
OTTO OG LILLI KAHLES FOND
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 29.06.1999 -
HYDAC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.11.2019 -
NIELS MATHIESEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.03.2010
Tidslinje (84)
-
KARVIL BILER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.08.2022
Registreringsdato: 03.08.2022 -
KARVIL BILER A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.08.2022
Registreringsdato: 02.08.2022 -
VINO FYN ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 29.09.2021
Registreringsdato: 29.09.2021
Blå bog (fortsat)
Michael har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 79 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
27.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.11.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
28.02.2011 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Michael Clemmensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i KARVIL BILER A/S der præsenterede et overskud på 14.203' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem i B S GRUPPEN A/S (Nu: KARVIL BILER I A/S) der præsenterede et underskud på 2.255' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 39 forskellige selskaber (heraf 9 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 49 år 10 måneder fra 1944 til 1994 hos SPARE PARTNERS A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 20.407' DKK (CARTA AUTOFINANS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.145' DKK (FIT NU ApS (Nu: FitnessPro ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 125.002' DKK (CARTA AUTOFINANS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -11.684' DKK (FIT NU ApS (Nu: FitnessPro ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Tine Seehausen Knudsen.