K/S GALASHIELS
CVR: 27543952 K/S Stiftet 16.01.2004 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
K/S GALASHIELS
-
CVR-nummer27543952
-
Kontakt
-
TegningsregelKommanditselskabet tegnes af direktionen og af bestyrelsesformanden i forening. Kommanditselskabet kan også tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en kommanditist.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at eje og drive udlejningsvirksomhed med ejendommen/e: The Comely Mill Bank Retail Park, King Street, TFI IPY Galashiels, Skotland, United Kingdom.
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
Bestyrelse Vis bestyrelseshistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Jan Damgaard Wæhrens
Ejerandel: 5-9.99% -
Henrik Jansen
Ejerandel: 10-14.99% -
ApS GALASHIELS KOMPLEMENTAR
1266 København K, DKEjerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Hans Michael William Thygesen
Ejerandel: 10-14.99% -
Jakob Lomholt Fogt
Ejerandel: 20-24.99% -
Henry Bayer Kierkegaard
Ejerandel: 20-24.99% -
Michael Lundgaard Jensen
Ejerandel: 10-14.99% -
Lars Rønsholt
Ejerandel: 5-9.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 16-01-04 til 31-12-04Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
8000 Aarhus C, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede vedtægter Se tidslinje (38)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 29.12.2023Dato: 29.12.2023Registreringsdato: 05.01.2024Ændrede vedtægter Se tidslinje (38)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 30.12.2022Dato: 30.12.2022Registreringsdato: 06.01.2023
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?