Hans Michael William Thygesen
Erhvervsaktiv siden: | 23. jun. 2004 (20 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S GALASHIELS (Ejer) |
Største overskud: | 19.415' DKK KRAKS FORLAG A/S (Nu: KRAKS FORLAG ApS) (2015) |
Største underskud: | -104.636' DKK ENIRO DANMARK A/S (Nu: Krak A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 233.785' DKK ENIRO DANMARK A/S (Nu: Krak A/S) (2016) |
Største gæld: | 253.398' DKK ENIRO DANMARK A/S (Nu: Krak A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 261 årsværk hos ENIRO DANMARK A/S (Nu: Krak A/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S GALASHIELS (20 år 2 måneder) |
Seed: 609660491
Det begyndte for alvor dengang i 2004 ved K/S GALASHIELS som Ejer. Hans Michael William Thygesen købte en andel af virksomheden den 23. juni 2004 og fik en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Hans af: ApS GALASHIELS KOMPLEMENTAR og Michael Lundgaard Jensen. Rollen som Ejer har Hans nu besiddet i 20 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor administration af fast ejendom på kontraktbasis. Her 20 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2023 kunne fremvise et underskud på 1.145' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ApS GALASHIELS KOMPLEMENTAR
Ejerandel: 10-14.99% -
Work Efficiently
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S GALASHIELS
Via ApS GALASHIELS KOMPLEMENTAR
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET EE - SCHWARZENBEK ApS (Nu: KOMPL.SELSKABET SCHWARZENBEK ApS) (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 06.07.2022
Registreringsdato: 06.07.2022 -
K/S SCHWARZENBEK (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 09.07.2020
Registreringsdato: 09.07.2020 -
K/S SCHWARZENBEK (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.09.2016
Registreringsdato: 06.09.2016
Blå bog (fortsat)
Hans har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
31.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
23.06.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
23.06.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
11.10.2005 - 06.07.2022
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
06.09.2016 - 09.07.2020
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor K/S GALASHIELS fremviste et overskud på 6.240' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor K/S GALASHIELS fremviste et underskud på 2.615' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.043' DKK (ENIRO DANMARK A/S (Nu: Krak A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.145' DKK (K/S GALASHIELS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.094' DKK (ENIRO DANMARK A/S (Nu: Krak A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 118' DKK (ApS GALASHIELS KOMPLEMENTAR).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Henry Bayer Kierkegaard.