K/S LUDLOW
CVR: 28279337 K/S Stiftet 19.11.2004 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
K/S LUDLOW
-
CVR-nummer28279337
-
Kontakt
-
TegningsregelSelskabet tegnes af komplementaren eller af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at erhverve, eje og udleje ejendommen beliggende Upper Galdeford Ludlow SY 8 1QF, England.Som led i ovenstående kan kommanditselskabet foretage kapitalplacering i værdipapirer samt andre investeringsformer, som står i naturlig forbindelse med hovedformålet
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Michael Vinther
Ejerandel: 20-24.99% -
Henrik Schmidt
Ejerandel: 5-9.99% -
Martin Kørner Petersen
Ejerandel: 10-14.99% -
Lars Skytte
Ejerandel: 10-14.99% -
Morten Rune Feldman
Ejerandel: 5-9.99% -
LUDLOW KOMPLEMENTAR ApS
1260 København K, DKEjerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Flemming Bent Rasmussen
Ejerandel: 10-14.99% -
Anders Due
Ejerandel: 5-9.99% -
Ivan Skjold Jensen
Ejerandel: 10-14.99% -
Torben Lund
Ejerandel: 10-14.99% -
Henrik Storm
Ejerandel: 5-9.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 19-11-04 til 31-12-04Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
- Revisionspligt er fravalgt - ingen revisor
-
-
Tidslinje
Ændrede vedtægter Se tidslinje (32)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 15.04.2024Dato: 15.04.2024Registreringsdato: 30.04.2024Ændrede vedtægter Se tidslinje (32)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 01.05.2019Dato: 01.05.2019Registreringsdato: 28.05.2019
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?