Anders Due
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1998 (26 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ticketmaster Danmark A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 29.407' DKK REJSEKORT A/S (Nu: Rejsekort & Rejseplan A/S) (2020) |
Største underskud: | -183.951' DKK REJSEKORT A/S (Nu: Rejsekort & Rejseplan A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 326.801' DKK REJSEKORT A/S (Nu: Rejsekort & Rejseplan A/S) (2022) |
Største gæld: | 677.028' DKK REJSEKORT A/S (Nu: Rejsekort & Rejseplan A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 112 årsværk hos REJSEKORT A/S (Nu: Rejsekort & Rejseplan A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S LUDLOW (18 år 8 måneder) |
Seed: 1453531227
Det hele startede for alvor en dag i 1998 ved Ticketmaster Danmark A/S (tidligere A/S PSE 38 NR. 1893) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Anders Due i 3 år 6 måneder, før stoppet den 29. oktober 2001.
I dag arbejder virksomheden med andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 10.118' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LUDLOW KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-44
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S LUDLOW
Via LUDLOW KOMPLEMENTAR ApS -
K/S HABRO-MANCHESTER, ANCOATS
Via ApS HABRO KOMPLEMENTAR-44
Repræsentant (1)
-
DANSK MØBELTRANSPORT FORENING
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.11.2022
Tidslinje (29)
-
DANSK MØBELTRANSPORT FORENING
Tilknyttet som repræsentantDato: 14.11.2022
Registreringsdato: 14.11.2022 -
REJSEPLANEN A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.03.2014
Registreringsdato: 17.03.2014 -
REJSEKORT A/S (Nu: Rejsekort & Rejseplan A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.02.2014
Registreringsdato: 24.02.2014
Blå bog (fortsat)
Anders har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
14.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
31.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
31.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
30.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
30.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99%
Anders Due har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved REJSEKORT A/S (Nu: Rejsekort & Rejseplan A/S) der præsenterede et underskud på 183.951' DKK.
Anders har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 6 måneder fra 2004 til 2010 hos BUDSTIKKEN TRANSPORT A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 10.118' DKK (A/S PSE 38 NR. 1893 (Nu: Ticketmaster Danmark A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 62.486' DKK (REJSEKORT A/S (Nu: Rejsekort & Rejseplan A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 317.898' DKK (REJSEKORT A/S (Nu: Rejsekort & Rejseplan A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -32.660' DKK (K/S LUDLOW).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Peter Svare-andersen.