TRIOBIKE A/S
CVR: 28290411 A/S Stiftet 08.12.2004 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
TRIOBIKE A/S
-
CVR-nummer28290411
-
Kontakt
-
Registreret kapital625.000 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med formanden for bestyrelsen.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at designe, udvikle og markedsføre produkter, herunder at være holdingselskab for handelsvirksomheder i Danmark og i udlandet samt anden efter bestyrelsens skøn i sædvanlig forbindelse med disse ovenstående aktiviteter stående virksomhed.
-
Antal ansatte7 Medarbejdere (7 årsværk, Juni 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
TRIOINVEST ApS
1620 København V, DKEjerandel: 66.66-89.99% -
Sammi Eisinger
Ejerandel: 50-66.65% -
J. Krog Management ApS
2000 Frederiksberg, DKEjerandel: 10-14.99% -
JK & Co. ApS
2000 Frederiksberg, DKEjerandel: 15-19.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Sammi Eisinger
Ejerandel: 58,46%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 08-12-04 til 31-12-05Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
2300 København S, DK
-
-
Tidslinje
Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (34)
Bestyrelsesmedlem: Karsten Ejvind WintherDato: 24.06.2024Registreringsdato: 24.06.2024Ejer slettet Se tidslinje (34)
Ejer: CGF AF 16. NOVEMBER 2000 ApS (Nu: FABER FUEL ApS) (10-14.99%)Dato: 31.12.2023Registreringsdato: 31.12.2023
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?