Trine Aagaard Eisinger
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 2018 (6 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | T.Eisinger ApS (Stifter) |
Største overskud: | 763' DKK TRIOINVEST ApS (2016) |
Største underskud: | -3.975' DKK TRIOINVEST ApS (2023) |
Største egenkapital: | 2.796' DKK TRIOINVEST ApS (2021) |
Største gæld: | 2.029' DKK TRIOINVEST ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af T.Eisinger ApS (6 år 4 måneder) |
Seed: 642077327
Det hele begyndte den dag i 2018 hos T.Eisinger ApS i hvervet som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle havde Trine Aagaard Eisinger i 6 måneder, inden stoppet den 27. november 2018.
Nu opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 17' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
T.Eisinger ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
JETS Eisinger Holding ApS
Via T.Eisinger ApS -
TRIOINVEST ApS
Via JETS Eisinger Holding ApS -
TRIOBIKE A/S
Via TRIOINVEST ApS
Direktørposter (2)
-
JETS Eisinger Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.05.2018 -
T.Eisinger ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.05.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
TRIOINVEST ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.05.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
JETS Eisinger Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2018
Registreringsdato: 30.11.2018 -
T.Eisinger ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.11.2018
Registreringsdato: 27.11.2018 -
TRIOINVEST ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2018
Registreringsdato: 25.05.2018
Blå bog (fortsat)
Trine har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.05.2018 - Stadig aktiv
Ejer
01.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via JETS Eisinger Holding ApS -
Direktør
15.05.2018 - 30.11.2018
Direktør og Reel ejer
15.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
15.05.2018 - 27.11.2018
Ejer og Direktør
15.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Trine Aagaard Eisinger er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn T.Eisinger ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -25' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet JETS Eisinger Holding ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Trine Aagaard Eisinger, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor JETS Eisinger Holding ApS landede et overskud på 72' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor JETS Eisinger Holding ApS landede et underskud på 513' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.975' DKK (TRIOINVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -25' DKK (T.Eisinger ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.576' DKK (TRIOINVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Trine' netværk er Sammi Eisinger.