K/S SLOTSHERRENSVEJ
CVR: 28841302 K/S Stiftet 03.06.2005 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
K/S SLOTSHERRENSVEJ
-
CVR-nummer28841302
-
Kontakt
-
TegningsregelSelskabet tegnes direktøren for Komplementarselskabet Slotsherrensvej ApS i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. Ved salg af den selskabet tilhørende ejensom tegnes selskabet af den samlede bestyrelse.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at eje og drive udlejningsvirksomhed med ejendommen beliggende Slotsherrensvej 123, 2720 Vanløse. Matr.nr. 14 F Husum, København
-
Antal ansatte1 Medarbejder (0,08 årsværk, December 2023)
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Carl-Henning Futtrup
Ejerandel: 10-14.99% -
Michael Østerlund Madsen
Ejerandel: 10-14.99% -
Henrik Lund Dal
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Erik Mortensen
Ejerandel: 10-14.99% -
Erling Kirk Brødbæk
Ejerandel: 10-14.99% -
Bo Tue Knudsen
Ejerandel: 10-14.99% -
Carsten Georg Jensen
Ejerandel: 10-14.99% -
KOMPLEMENTARSELSKABET SLOTSHERRENSVEJ ApS
1260 København K, DKEjerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Henrik Lund Dal
Ejerandel: 40%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 03-06-05 til 31-12-05Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
ATTIRI STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
9200 Aalborg SV, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede vedtægter Se tidslinje (39)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 11.03.2024Dato: 11.03.2024Registreringsdato: 14.03.2024Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (39)
Bestyrelsesmedlem: Erik MortensenDato: 14.04.2021Registreringsdato: 14.04.2021
Ejendomme (1)
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?