Michael Østerlund Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 14. dec. 1995 (28 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S SKIBHUSTORVET. ODENSE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 66.589' DKK Silvan A/S (2021) |
Største underskud: | -271.590' DKK SANTA FE GROUP HOLDING LTD. A/S (2014) |
Største egenkapital: | 586.425' DKK SANTA FE GROUP HOLDING LTD. A/S (2014) |
Største gæld: | 961.385' DKK SANTA FE GROUP HOLDING LTD. A/S (2014) |
Flest årsværk: | 849 årsværk hos Silvan A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af ApS KOMPLEMENTARSELSKABET ASPENÄS HOTELOPSPARING (18 år 4 måneder) |
Seed: 1266812174
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1995 hos K/S SKIBHUSTORVET. ODENSE i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Michael Østerlund Madsen i 2 år 5 måneder, før stoppet d. 12. juni 1998.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 11. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (5)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET SLOTSHERRENSVEJ ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET ASPENÄS HOTELOPSPARING
Ejerandel: 10-14.99% -
KOMPLEMENTARSELSKABET MERCURE ALTSTADT ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Østerlund Madsen Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Østerlund Madsen Holding ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
K/S SLOTSHERRENSVEJ
Via KOMPLEMENTARSELSKABET SLOTSHERRENSVEJ ApS -
K/S ASPENÄS HOTELOPSPARING
Via ApS KOMPLEMENTARSELSKABET ASPENÄS HOTELOPSPARING -
K/S MERCURE ALTSTADT
Via KOMPLEMENTARSELSKABET MERCURE ALTSTADT ApS -
Selskabet KSO af juli 2018 ApS
Via Østerlund Madsen Holding ApS -
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET OSNABRÜCK, TYSKLAND
Via Selskabet KSO af juli 2018 ApS -
K/S OSNABRÜCK, TYSKLAND
Via ApS KOMPLEMENTARSELSKABET OSNABRÜCK, TYSKLAND -
Abafar ApS
Via Østerlund Madsen Holding ApS -
SpInl Invest 2 ApS
Via Østerlund Madsen Holding ApS
Direktørposter (13)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET SLOTSHERRENSVEJ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2018 -
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET OSNABRÜCK, TYSKLAND
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.07.2018 -
K/S OSNABRÜCK, TYSKLAND
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.07.2018 -
Østerlund Madsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2016 -
Selskabet KSO af juli 2018 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2018 -
Abafar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2020 -
Balnab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.11.2020 -
Dagobah ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.11.2020 -
Castilon ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.11.2020 -
Hosnian ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2021 -
Eadu ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2021 -
Felucia ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2021 -
Geonosis ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2021
Bestyrelsesposter (6)
-
K/S SLOTSHERRENSVEJ
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.03.2017 -
K/S ASPENÄS HOTELOPSPARING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.03.2020 -
K/S MERCURE ALTSTADT
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2022 -
US Primaries Fund X A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.10.2020 -
Abafar ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.11.2020 -
SpInl Invest 2 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.11.2021
Tidslinje (69)
-
JumpStory ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
CPHI-Holding A/S
Fratrådt som direktørDato: 08.01.2024
Registreringsdato: 08.01.2024 -
WineJump Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.09.2023
Registreringsdato: 25.09.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
11.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Østerlund Madsen Holding ApS -
Direktør
25.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Østerlund Madsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Østerlund Madsen Holding ApS (ejer pt. 70%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.376' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Selskabet KSO af juli 2018 ApS (35%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Michael Østerlund Madsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor K/S OSNABRÜCK, TYSKLAND kunne fremvise et overskud på 28.561' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor CPHI-Holding A/S kunne fremvise et underskud på 115.060' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.918' DKK (K/S SLOTSHERRENSVEJ).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 23.242' DKK (BLUETOWN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 192.368' DKK (CPHI-Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 15' DKK (Selskabet KSO af juli 2018 IVS (Nu: Selskabet KSO af juli 2018 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Emilie Østerlund Madsen.