K/S STAKKESVANG, FREDERICIA
CVR: 29772231 K/S Stiftet 07.08.2006 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
K/S STAKKESVANG, FREDERICIA
-
CVR-nummer29772231
-
Kontakt
-
TegningsregelVirksomheden tegnes af komplementaren.
-
Branchekode
-
Selskabets formålVirksomhedens formål er at eje og udleje ejendommen matr.nr. 8 a Brørup by, Taulov beliggende Stakkesvang 13, Taulov, 7000 Fredericia.
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
Bestyrelse Vis bestyrelseshistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Holmsberg Projektudvikling ApS
5600 Faaborg, DKEjerandel: 5-9.99% -
Per Sehested-Blad
Ejerandel: 10-14.99% -
Klaus Berentsen
Ejerandel: 25-33.33% -
Hanne Møller Madsen
Ejerandel: 20-24.99% -
STAKKESVANG 13, FREDERICIA ApS
5700 Svendborg, DKEjerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Peter Oppen Strand
2150 Nordhavn, DKEjerandel: 10-14.99% -
Jan Ulrich Jungersen
Ejerandel: 10-14.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Jeppe Holger Hjølund Larsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelsePer Sehested-Blad
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
Peter Oppen Strand
2150 Nordhavn, DK
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 07-08-06 til 31-12-06Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
SCHWARTZ, PIO & CO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
3500 Værløse, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede vedtægter Se tidslinje (22)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 07.03.2024Dato: 07.03.2024Registreringsdato: 14.03.2024Ændrede addresses Se tidslinje (22)
Adresse: Magnoliavej 12B, st, 5250 Odense SV, DK +2 flere…Dato: 31.10.2018Registreringsdato: 12.12.2023
Ejendomme (1)
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?